Ymddiriedolwyr TYA UK CENTRE OF ASSITEJ

Rhif yr elusen: 1048252
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Gary Thomas Crossan Ymddiriedolwr 15 November 2024
Dim ar gofnod
Claire Summerfield Ymddiriedolwr 16 November 2023
Dim ar gofnod
Nicole Sved Ymddiriedolwr 16 November 2023
Dim ar gofnod
Brian Mullan Ymddiriedolwr 16 November 2023
Dim ar gofnod
Iona Fleur Carys Johnson Ymddiriedolwr 19 May 2022
Dim ar gofnod
Emma Barr Ymddiriedolwr 19 May 2022
Dim ar gofnod
Deirdre Eileen McLaughlin Ymddiriedolwr 19 May 2022
Dim ar gofnod
Louise Kate Finch Gilmour-Wills Ymddiriedolwr 19 May 2022
Dim ar gofnod
Lauren Desjardins Ymddiriedolwr 19 May 2022
Dim ar gofnod
Katerina Mary Selina Pushkin Ymddiriedolwr 19 May 2022
Dim ar gofnod
Belinda McElhinney Ymddiriedolwr 04 February 2021
Dim ar gofnod
Wendy Jane Hollander Ymddiriedolwr 23 March 2020
LEEDS33 CULTURAL EDUCATION PARTNERSHIP
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Eibhlin de Barra Ymddiriedolwr 04 October 2017
Dim ar gofnod
Jon Dafydd-Kidd Ymddiriedolwr 01 July 2017
Dim ar gofnod