Dogfen lywodraethu CHINESE EVANGELICAL CHURCH
Rhif yr elusen: 1048256
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12 JULY 1992 AS AMENDED 4 APRIL 1993 AND 23 APRIL 1995 as amended on 04 Oct 2009 as amended on 17 May 2015 as amended on 19 May 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION, PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY PEOPLE OF CHINESE ORIGIN IN BIRMINGHAM AND THE SURROUNDING AREA
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
BIRMINGHAM
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.