THE CHINGFORD SCHOOL PARENTS ASSOCIATION (C.S.P.A.)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To raise funds for school purposes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2021
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Waltham Forest
Llywodraethu
- 26 Gorffennaf 1995: Cofrestrwyd
- CHINGFORD SCHOOL ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith David Taylor | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2017 | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.91k | £1.65k | £2.26k | £739 | £446 | |
|
Cyfanswm gwariant | £761 | £3.76k | £637 | £688 | £123 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 340 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 340 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 706 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 706 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 24 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 24 Mawrth 2022 | 297 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 22 Medi 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED SEPTEMBER 1985 (AS AMENDED 28TH SEPTEMBER 1994)
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS IN THE SCHOOL
Maes buddion
CHINFORD, WALTHAM FOREST
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 Frances Road
Chingford
London
E4 9DH
- Ffôn:
- 02085273559
- E-bost:
- cfspa@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window