Hanes ariannol MERSEYSIDE PLAY ACTION COUNCIL
Rhif yr elusen: 1048263
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (164 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 29/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £317.39k | £363.15k | £586.20k | £750.02k | £1.20m | |
|
Cyfanswm gwariant | £346.43k | £390.57k | £532.38k | £564.51k | £1.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £615.28k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £205.44k | £200.44k | £295.44k | £60.44k | £957.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £8.16k | £67.41k | £36.71k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £46.29k | £21.01k | £133.61k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £491.74k | £615.28k | £964.11k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £1.41k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £40.02k | £46.33k | £65.37k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £484.89k | £543.78k | £1.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £47.50k | £20.72k | £17.10k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £9.48k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £279.89k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £2.20k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.