Hanes ariannol CAEDMON COLLEGE WHITBY - PRIVATE FUND
Rhif yr elusen: 1048288
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (104 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £243.54k | £343.66k | £17.15k | £56.20k | £476.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £303.39k | £434.84k | £25.81k | £27.83k | £327.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.