Hanes ariannol MILTON KEYNES HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST
Rhif yr elusen: 1048297
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £665.57k | £553.09k | £678.00k | £451.00k | £300.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £369.45k | £857.03k | £540.00k | £510.00k | £487.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £643.42k | £472.14k | £470.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £8.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £71.34k | £200.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £319 | £1.33k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £21.83k | £8.28k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £78.29k | £10.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £250.95k | £603.50k | £396.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £118.50k | £253.53k | £144.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.14k | £28.87k | £35.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.