Hanes ariannol THE GRAMMAR SCHOOL AT LEEDS
Rhif yr elusen: 1048304
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.28m | £30.81m | £28.30m | £30.61m | £31.94m | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.59m | £28.61m | £27.90m | £29.78m | £30.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £925.27k | £132.81k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £575.26k | £444.74k | £324.13k | £101.80k | £102.80k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £424.30k | £227.53k | £69.04k | £411.82k | £621.88k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £27.08m | £29.95m | £27.72m | £29.89m | £30.88m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £198.75k | £194.94k | £189.24k | £204.93k | £343.80k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £25.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £26.20m | £27.23m | £26.75m | £28.31m | £27.95m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £301.91k | £307.31k | £272.84k | £251.48k | £567.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.40m | £1.38m | £1.14m | £1.47m | £2.25m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.