Hanes ariannol THE SUSAN CHANNON BREAST CANCER TRUST

Rhif yr elusen: 1048364
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £26.18k £648 £3.20k £11.21k £6.91k
Cyfanswm gwariant £19.22k £39.11k £24.98k £15.23k £4.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A