Hanes ariannol MARITIME VOLUNTEER SERVICE

Rhif yr elusen: 1048454
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £138.98k £116.63k £187.48k £227.05k £172.78k
Cyfanswm gwariant £154.32k £113.32k £147.41k £215.42k £185.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £7.50k £5.90k £9.88k £9.98k