MARITIME VOLUNTEER SERVICE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity (MVS) trains its members in maritime, engineering, operations and communications skills. The MVS has a policy of positive social inclusion and around 30% of members are from the disadvantaged sectors of society. MVS members use their skills to support local and national authorities in times of major events, emergencies both real and exercised and in civil resilience.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £9,977 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
350 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 11 Awst 1995: Cofrestrwyd
- MVS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie Scorer | Ymddiriedolwr | 02 February 2025 |
|
|
||||
Paul Steven Howes | Ymddiriedolwr | 02 November 2024 |
|
|
||||
Edward WOLTON | Ymddiriedolwr | 13 April 2024 |
|
|
||||
Thomas Charles Sparks | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|||||
michelle oluyinka AKINTOYE | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
JAMES DELLER | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
Alexander NUNNS | Ymddiriedolwr | 04 December 2021 |
|
|
||||
Robert John Symons | Ymddiriedolwr | 15 May 2021 |
|
|
||||
MARTYN RUSSELL SHARP | Ymddiriedolwr | 17 November 2019 |
|
|
||||
Nicholas Charles Edward Spencer | Ymddiriedolwr | 13 October 2018 |
|
|||||
ELIZABETH GLARE | Ymddiriedolwr | 25 March 2017 |
|
|
||||
Graham Michael Hedley | Ymddiriedolwr | 10 October 2015 |
|
|
||||
Dr DAVID HUGHES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LESLIE EDWARD MILLER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID EDWARD DOBSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £138.98k | £116.63k | £187.48k | £227.05k | £172.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £154.32k | £113.32k | £147.41k | £215.42k | £185.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £7.50k | £5.90k | £9.88k | £9.98k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 21 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 25 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 20/12/1994 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/08/1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/11/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/12/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/11/2011 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 10/01/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/11/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19 NOV 2016 as amended on 21 Jul 2022
Gwrthrychau elusennol
(A) THE PROTECTION AND PRESERVATION OF LIFE AND PROPERTY PRIMARILY, BUT NOT EXCLUSIVELY, WITHIN THE MARITIME ENVIRONMENT. (B) TO ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING OF THE MEMBERS OF THE CHARITY AND THE GENERAL PUBLIC IN ALL ASPECTS OF MARITIME AND COMMUNICATION SKILLS AND KNOWLEDGE
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Maritime Volunteer Service
Dallam Court
Dallam Lane
Warrington
Cheshire
WA2 7LT
- Ffôn:
- 01925 563620
- E-bost:
- hq@mvs.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window