Ymddiriedolwyr MARITIME VOLUNTEER SERVICE
Rhif yr elusen: 1048454

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie Scorer | Ymddiriedolwr | 02 February 2025 |
|
|
||||
Paul Steven Howes | Ymddiriedolwr | 02 November 2024 |
|
|
||||
Edward WOLTON | Ymddiriedolwr | 13 April 2024 |
|
|
||||
Thomas Charles Sparks | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|||||
michelle oluyinka AKINTOYE | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
JAMES DELLER | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
Alexander NUNNS | Ymddiriedolwr | 04 December 2021 |
|
|
||||
Robert John Symons | Ymddiriedolwr | 15 May 2021 |
|
|
||||
MARTYN RUSSELL SHARP | Ymddiriedolwr | 17 November 2019 |
|
|
||||
Nicholas Charles Edward Spencer | Ymddiriedolwr | 13 October 2018 |
|
|||||
ELIZABETH GLARE | Ymddiriedolwr | 25 March 2017 |
|
|
||||
Graham Michael Hedley | Ymddiriedolwr | 10 October 2015 |
|
|
||||
Dr DAVID HUGHES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LESLIE EDWARD MILLER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID EDWARD DOBSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.