Hanes ariannol CROSSROADS CARE CENTRAL AND NORTH LONDON LIMITED

Rhif yr elusen: 1048544
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013
Cyfanswm Incwm Gros £758.40k £796.27k £1.02m £1.07m £802.03k
Cyfanswm gwariant £689.21k £845.77k £1.01m £1.07m £865.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £7.03k £8.31k £1.41k £6.95k £820
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £3.69k £3.68k £2.22k £1.17k £1.44k
Incwm - Weithgareddau elusennol £739.23k £652.05k £1.01m £1.06m £793.81k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £8.45k £1.47k £546 £657 £432
Incwm - Arall £0 £100 £3.00k £3.16k £5.53k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £649.89k £580.52k £980.32k £1.04m £797.30k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £23.23k £27.90k £30.88k £31.36k £31.59k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0