OLD CENTRALIANS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide support to students of the Faculty of Engineering, Imperial College, London, who find themselves in financial difficulty through no fault of their own. To support the academic, sporting and social activities of the students in the Faculty of Engineering.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Kensington And Chelsea
Llywodraethu
- 10 Awst 1995: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER JOHN CHASE ACGI | Cadeirydd | 14 June 2021 |
|
|
||||
Hon Kwan Allan Lee ACGI | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
DANIEL WILLIAM LEHMANN ACGI | Ymddiriedolwr | 14 June 2021 |
|
|
||||
NIGEL PATRICK CRESSWELL ACGI | Ymddiriedolwr | 15 January 2013 |
|
|
||||
MR CHRIS LUMB ACGI | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £121.52k | £80.12k | £81.58k | £86.05k | £57.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £73.45k | £52.10k | £33.15k | £67.68k | £97.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 31 Gorffennaf 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 31 Gorffennaf 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 20 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 20 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 20 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 20 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 29 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 29 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 27 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 27 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED MADE 24TH SEPTEMBER 1965. SCHEME OF 1ST JUNE 1995
Gwrthrychau elusennol
(A)THE PROVISION OF SCHOLARSHIPS AND FINANCIAL ASSISTANCE TO PERSONS WHO HAVING BECOME STUDENTS AT THE CITY AND GUILDS COLLEGE WOULD BE UNABLE WITHOUT SUCH SCHOLARSHIPS OR FINANCIAL ASSISTANCE TO CONTINUE THEIR STUDIES AT THE COLLEGE (B)THE PROVISION OF SCHOLARSHIPS AND FINANCIAL ASSISTANCE TO ENABLE STUDENTS, AND, IN SPECIAL CIRCUMSTANCES, MEMBERS OF THE ACADEMIC STAFF AT THE CITY AND GUILDS COLLEGE TO PURSUE IN THEN UNITED KINGDOM OR ELSEWHERE STUDIES WHICH ARE LIKELY TO BE OF EDUCATIONAL VALUE IN RELATION TO OR AS SUPPLEMENTARY TO THE WORK OF THE COLLEGE (C)THE SPONSORSHIP OF RESEARCH FOR STUDENTS OF THE CITY AND GUILDS COLLEGE AND IN PARTICULAR THE PROVISION OF SPECIALIST EQUIPMENT FOR POST-GRADUATE RESEARCH BY SUCH STUDENTS (D)THE PROVISION OF AMENITIES AND FACILITIES FOR STUDENTS OF THE CITY AND GUILDS COLLEGE THROUGH THE MEDIUM OF THE STUDENTS UNION KNOWN AS THE CITY AND GUILDS COLLEGE UNION (E)THE PROCISION OF AMENITIES AND FACILITIES FOR STUDENTS OF THE IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (OF WHICH THE CITY AND GUILDS COLLEGE FORMS PART) THROUGH THE MEDIUM OF THE STUDENTS UNION KNOWN AS THE IMPERIAL COLLEGE UNION, BEING AMENITIES AND FACILITIES OF WHICH STUDENTS OF THE CITY AND GUILDS COLLEGE CAN SHARE (F)SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES CONNECTED WITH THE CITY AND GUILD COLLEGE AND/OR THE OLD CENTRALIANS AS MAY BE APPROVED FROM TIME TO TIME BY THE COMMITTEE OF THE OLD CENTRALIANS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
16 Westbourne Place
HOVE
East Sussex
BN3 4GN
- Ffôn:
- 07740732344
- E-bost:
- cgca@imperial.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window