Hanes ariannol ROLLERCOASTERS

Rhif yr elusen: 1048582
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/05/2013
Cyfanswm Incwm Gros £56.48k £56.36k £62.04k £61.89k £57.66k
Cyfanswm gwariant £46.68k £49.76k £57.91k £59.93k £95.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A