Ymddiriedolwyr FOWNHOPE RECREATION FIELD ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1048592

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL SIMMONS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Nicola Kinch | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Helen Phillips | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||
Veronica May Brooks | Ymddiriedolwr | 12 August 2020 |
|
|
||||
Jacqueline Nicholls | Ymddiriedolwr | 21 August 2019 |
|
|
||||
Jeremy James Davy | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|||||
WILLIAM DEREHAM | Ymddiriedolwr | 28 June 2017 |
|
|
||||
Sue Sumner | Ymddiriedolwr | 23 April 2014 |
|
|
||||
DEREK COLLEY | Ymddiriedolwr | 23 April 2013 |
|
|
||||
DENZIL RUSSELL BIGGS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.