Ymddiriedolwyr BURGESS HILL SYMPHONY ORCHESTRA

Rhif yr elusen: 1048597
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Tara La Roche Salter Ymddiriedolwr 20 February 2025
Dim ar gofnod
RICHARD LIGHT Ymddiriedolwr 15 July 2024
Dim ar gofnod
Vivienne Parsons Ymddiriedolwr 11 October 2023
Dim ar gofnod
Dr Jane Blythe Ymddiriedolwr 06 October 2021
Dim ar gofnod
Kathryn Louise Foster Ymddiriedolwr 13 April 2021
Dim ar gofnod