GENESIS LEEDS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Genesis offers confidential services to women involved in prostitution and young people experiencing or at risk of sexual exploitation. Through outreach, one to one work and drop-in sessions we provide advocacy, support and education with the aim of promoting women and young people's safety and rights.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Leeds
Llywodraethu
- 14 Awst 1995: Cofrestrwyd
- 03 Mai 2008: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 30/09/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £186.92k | £237.30k | £222.92k | £358.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £177.32k | £244.55k | £239.59k | £345.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2007 | 19 Mawrth 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2007 | 31 Mawrth 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 30 Ionawr 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 30 Ionawr 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 31 Ionawr 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 31 Ionawr 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 08 Mawrth 2005 | 36 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | 08 Mawrth 2005 | 36 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 8 APRIL 1995
Gwrthrychau elusennol
A.THE PROTECTION AND PRESERVATION OF GOOD HEALTH OF THOSE WOMEN AND YOUNG GIRLS WHO ARE, OR WHO ARE AT RISK OF BECOMING INVOLVED IN PROSTITUTION, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF AN ADVICE AND COUNSELLING SERVICE, PASTORAL AND PRACTICAL CARE, AND B. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE ISSUES SURROUNDING WOMEN AND PROSTITUTION
Maes buddion
CITY OF LEEDS OR ITS IMMEDIATE NEIGHBOURHOOD
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window