ymddiriedolwyr INTERACT CHELMSFORD LIMITED
Rhif yr elusen: 1048631
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Wade-Palmer | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Jamie Redzimski | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Matthew Joseph Eaves | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Caroline Clements | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
Mark Justin Hagon | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
||||
HEATHER JEAN MOORE | Ymddiriedolwr | 14 June 2018 |
|
|
||||
DEBBIE KNIGHT | Ymddiriedolwr | 02 June 2016 |
|
|
||||
Jenny McLean | Ymddiriedolwr | 25 February 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.