ymddiriedolwyr THE BRISTOL COMMONWEALTH SOCIETY
Rhif yr elusen: 1048637
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr KAY BARNARD | Cadeirydd | 14 September 2012 |
|
|||||
Christopher Eddison-Cogan | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||
Dr Thomas Frewin | Ymddiriedolwr | 13 August 2021 |
|
|
||||
Sibusiso Tshabalala | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
Janis Purdy | Ymddiriedolwr | 30 April 2016 |
|
|
||||
Michael Barnard | Ymddiriedolwr | 30 April 2016 |
|
|
||||
Christopher Serle | Ymddiriedolwr | 30 April 2015 |
|
|
||||
Robin Danny Elms | Ymddiriedolwr | 30 April 2014 |
|
|
||||
JANET KIRK | Ymddiriedolwr | 07 September 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.