THE FRIENDS OF DITCHAM PARK SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
VARIOUS SOCIAL EVENTS INCLUDING SCHOOL FAIRS, DANCES, QUIZ NIGHTS AND FASHION SHOWS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Hampshire
Llywodraethu
- 14 Awst 1995: Cofrestrwyd
- FRIENDS OF DITCHAM PARK SCHOOL (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tessa Jayne Hall | Cadeirydd | 20 September 2016 |
|
|
||||
Hannah Maria Gair | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|
||||
Amy Dennis | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Tanya Michelle Hitchens | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Caroline Beck | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Shannon Thomas | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Kimberley Barker | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Leanne Brett | Ymddiriedolwr | 27 November 2020 |
|
|
||||
Anita Hockin | Ymddiriedolwr | 27 November 2020 |
|
|
||||
Lee Johnston | Ymddiriedolwr | 27 November 2020 |
|
|
||||
Emma Johnston | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
Jennifer Elizabeth Worrall | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.66k | £9.89k | £434 | £5.56k | £15.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.44k | £9.08k | £5.99k | £4.92k | £8.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 22 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 21 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 02 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 15 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 26 Medi 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20 JUNE 1995 AS AMENDED ON 24/06/2015
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS AT DITCHAM PARK SCHOOL
Maes buddion
IN PRACTICE, DITCHAM PARK SCHOOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
DITCHAM PARK SCHOOL
DITCHAM
PETERSFIELD
GU31 5RN
- Ffôn:
- 01730825659
- E-bost:
- friendsditcham@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window