Hanes ariannol JAGONARI WOMEN'S EDUCATIONAL RESOURCE CENTRE LIMITED

Rhif yr elusen: 1048699
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014
Cyfanswm Incwm Gros £903.40k £954.35k £716.32k £789.68k £801.16k
Cyfanswm gwariant £921.04k £1.01m £772.38k £863.23k £779.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £169.25k £255.72k £551.21k £674.54k £720.59k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £11.08k £9.68k £15.08k
Incwm - Weithgareddau elusennol £734.07k £689.44k £154.02k £103.61k £65.49k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £79 £29 £17 £0 £0
Incwm - Arall £0 £9.16k £0 £9.77k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £893.31k £978.61k £730.77k £839.61k £747.46k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £10.92k £18.01k £12.90k £12.24k £11.57k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £2.68k £0 £0 £0 £0