ymddiriedolwyr London Youth Games Foundation
Rhif yr elusen: 1048705
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geoffrey Llewellyn Thompson | Cadeirydd | 18 July 2022 |
|
|
||||
Andrew John Wooldridge | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Hilary Clare Moore | Ymddiriedolwr | 22 July 2022 |
|
|
||||
Caroline Masue Cooper-Marbiah | Ymddiriedolwr | 22 July 2022 |
|
|
||||
Michael Jeremy Diaper | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|||||
Mickela Hall-Ramsay | Ymddiriedolwr | 27 January 2021 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Garrard | Ymddiriedolwr | 23 April 2020 |
|
|
||||
Neil Daugherty | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|
||||
Anna Rissen | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.