Hanes ariannol ISLAND RETREATS

Rhif yr elusen: 1048709
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
Cyfanswm Incwm Gros £5.44k £5.38k £5.40k £3.74k £3.61k
Cyfanswm gwariant £5.45k £5.42k £5.32k £3.43k £3.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A