Hanes ariannol THE TRAIDCRAFT EXCHANGE
Rhif yr elusen: 1048752
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (79 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.18m | £3.09m | £3.83m | £4.24m | £3.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.20m | £3.37m | £3.34m | £3.54m | £4.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £109.17k | £97.00k | £98.00k | £198.00k | £36.04k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.57m | £1.24m | £2.16m | £2.25m | £1.42m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.40m | £1.85m | £1.67m | £1.99m | £1.80m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £205.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £220.00k | £205.00k | £238.00k | £576.00k | £131.92k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.61m | £2.70m | £2.38m | £2.79m | £3.41m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £588.00k | £679.00k | £953.00k | £753.00k | £942.57k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.00k | £7.00k | £32.00k | £58.00k | £89.77k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £282.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.