CLEVELAND HEDGEHOG PRESERVATION SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. The care and rehabilitation of injured, orphaned and abandoned hedgehogs. 2. To advance the education of the public in the study of hedgehogs and in the care, methods of treatment, conservation and habitat of hedgehogs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Hartlepool
- Middlesbrough
- Redcar And Cleveland
- Stockton-on-tees
Llywodraethu
- 22 Awst 1995: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN CHRISTOPHER FIRTH | Cadeirydd |
|
|
|||||
Marcus Yalman | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Amy Steventon | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Zuhal Yalman | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Roy Marshall | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Susan Boyd | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
|
||||
JILL EWAN | Ymddiriedolwr | 28 October 2015 |
|
|
||||
BRIONY POWTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.11k | £4.54k | £4.30k | £3.38k | £3.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.67k | £2.98k | £3.87k | £4.55k | £4.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 30 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 15 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 12 Gorffennaf 2022 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 10 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 09 Chwefror 2021 | 224 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22 DECEMBER 1994 AS AMENDED 2 AUGUST 1995
Gwrthrychau elusennol
(A) THE RELIEF OF SUFFERING OF HEDGEHOGS IN NEED OF CARE AND ATTENTION THE PROVISION OF A RESCUE AND REHABILITATION SERVICE FOR ABANDONED NEGLECTED OR INJURED HEDGEHOGS AND (B) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE STUDY OF HEDGEHOGS AND IN THE CARE, METHODS OF TREATMENT, CONSERVATION AND HABITAT OF HEDGEHOGS
Maes buddion
FORMER COUNTY OF CLEVELAND
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 RICHMOND CRESCENT
BILLINGHAM
TS23 2JP
- Ffôn:
- 01642531599
- E-bost:
- chps98@yahoo.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window