Hanes ariannol LORENDEN SCHOOL
Rhif yr elusen: 1048805
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (43 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.10m | £1.14m | £1.20m | £1.28m | £1.55m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.05m | £1.09m | £1.19m | £1.18m | £1.44m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £14.28k | £34.88k | £72.50k | £58.78k | £66.79k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £32.59k | £17.11k | £1.73k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £16.36k | £3.41k | £3.12k | £6.03k | £4.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £1.26m | £1.55m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.09m | £1.14m | £1.17m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £32.59k | £17.16k | £1.73k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.05m | £1.09m | £1.19m | £1.18m | £1.44m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.