Hanes ariannol EDUCATION FOR HEALTH
Rhif yr elusen: 1048816
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.86m | £2.26m | £1.14m | £1.32m | £1.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.28m | £2.44m | £1.66m | £1.75m | £1.47m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £82.18k | £95.50k | £91.89k | £590.50k | £565.37k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £148.68k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £14.27k | £3.51k | £22.98k | £58.49k | £86 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £30.25k | £15.18k | £26.36k | £0 | £7.88k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.71m | £1.70m | £864.13k | £1.20m | £1.43m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £101.28k | £85.64k | £75.23k | £56.51k | £44.35k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £457.15k | £148.68k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.25m | £2.32m | £1.63m | £1.73m | £1.47m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £28.08k | £21.80k | £27.28k | £14.59k | £5.29k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.34k | £23.87k | £23.99k | £0 | £17.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £18.95k | £16.91k | £16.84k | £14.59k | £4.32k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £95.71k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.