Hanes ariannol BORDER CROSSINGS COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 1048836
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £235.85k | £298.57k | £160.63k | £150.83k | £155.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £209.65k | £285.11k | £134.30k | £133.40k | £187.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £700 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £31.06k | £112.75k | £78.82k | £92.98k | £114.18k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.