ymddiriedolwyr BORDER CROSSINGS COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 1048836
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jatinder Nath Verma MBE | Cadeirydd | 28 July 2020 |
|
|
||||
Ambrose Musiyiwa | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
David Henry Ballantyne | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
Anthony Patrick Kelson Brooks | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|
||||
Katharina Guderian | Ymddiriedolwr | 14 April 2017 |
|
|
||||
Catriona Elinor Sinclair | Ymddiriedolwr | 04 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.