MORLEY ELDERLY ACTION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To assist the elderly to live independently at home. Advocacy, Advice, Access to a solicitor, Drop-in sessions, Gardening service, Lunch Clubs, Bingo Clubs, Community Tea Bar, Men's Group, Craft Group, Newsletters, Sign posting, Volunteering opportunities, Friendship Group, Singing Group, Memory Cafe, Carers Group.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £110,750 o 1 gontract(au) llywodraeth a £43,500 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
46 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Leeds
Llywodraethu
- 24 Awst 1995: Cofrestrwyd
- GREATER MORLEY COMMUNITY CARE PROJECT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Madden | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Michaela Hamilton | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Mary Smyth | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Sharon Twohey | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Amanda Lynch | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
MARY SIDGWICK | Ymddiriedolwr | 04 January 2016 |
|
|
||||
THOMAS LEADLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £186.52k | £206.83k | £198.14k | £187.28k | £177.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £145.10k | £168.00k | £161.48k | £205.33k | £168.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £110.75k | £154.25k | £110.75k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £106.64k | £194.78k | £43.50k | N/A | £43.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Mawrth 2024 | 42 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 13 Mawrth 2024 | 42 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 20 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 09 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 09 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2020
(Mae'r cyfrifon |
30 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 9 FEBRUARY 1995 AS AMENDED 11 JULY 1995 AND 29 SEPTEMBER 1998.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF THE ELDERLY WITHIN THE GREATER MORLEY DISTRICT OF LEEDS IN ANY MANNER DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE
Maes buddion
GREATER MORLEY DISTRICT OF LEEDS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MORLEY ELDERLY ACTION
32 WESLEY STREET
MORLEY
LEEDS
LS27 9ED
- Ffôn:
- 01132534484
- E-bost:
- info@morleyelderlyaction.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window