MANOR LODGE SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of primary education to children from all backgrounds to enable them to advance to the secondary school of their choice, and the provision of means-tested bursaries to those who would otherwise be disadvantaged by their parents' inability to afford our fees.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£6,412,053
Roddion a chymynroddion | £5.70k | |
Weithgareddau elusennol | £6.24m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £76.04k | |
Buddsoddiadau | £92.86k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£5,788,277
Codi arian | £23.85k | |
Weithgareddau elusennol | £5.76m | |
Arall | £0 |
-£14,559 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £23.85k | |
Gwariant elusennol | £5.76m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £623.78k |
Pobl

90 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 18 |
£80k i £90k | 1 |
£130k i £140k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 25 Awst 1995: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID ARNOLD MBE | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Alexandra Hems | Ymddiriedolwr | 20 March 2025 |
|
|
||||||
Juliette Sanderson Neil | Ymddiriedolwr | 20 March 2025 |
|
|
||||||
Jane Sharpe | Ymddiriedolwr | 20 March 2025 |
|
|||||||
Harriet Williams | Ymddiriedolwr | 20 March 2025 |
|
|
||||||
Emma Eve-Raw | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||||
William Peter Thompson Thorp | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Amol Kiran Devani | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Dr Trevor David Lee | Ymddiriedolwr | 20 November 2020 |
|
|
||||||
Sonia Coventry | Ymddiriedolwr | 17 November 2017 |
|
|
||||||
Melody Jones | Ymddiriedolwr | 22 September 2016 |
|
|||||||
STEPHEN WILSON | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.15m | £5.13m | £5.30m | £5.93m | £6.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.75m | £4.79m | £4.86m | £5.25m | £5.79m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £171.49k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £21.42k | £18.97k | £5.70k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £31.71k | £9.46k | £11.81k | £30.65k | £76.04k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.10m | £4.90m | £5.19m | £5.84m | £6.24m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.52k | £21.13k | £7.19k | £12.32k | £92.86k | |
|
Incwm - Arall | £2.70k | £0 | £69.72k | £29.69k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.73m | £4.78m | £4.86m | £5.24m | £5.76m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £24.52k | £8.65k | £2.08k | £6.46k | £23.85k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £44.13k | £41.40k | £51.13k | £75.24k | £80.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £2.67k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £7.88m | £9.87m | £10.92m | £11.24m | £11.49m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £259.49k | £271.31k | £341.95k | £346.01k | £393.72k | |
|
Cyfanswm asedau | £2.61m | £2.47m | £1.37m | £1.74m | £2.16m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £3.06m | £4.57m | £4.10m | £4.15m | £4.25m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 20 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 20 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 05 Gorffennaf 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 05 Gorffennaf 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 25 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 25 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED NOVEMBER 1993 AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 4 MAY 1995, 12 JUNE 1995 AND 14 MARCH 2002 as amended on 12 Mar 2020
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION IN PARTICULAR BY ESTABLISHING AND CARRYING ON IN GREAT BRITAIN (AND ANY OTHER COUNTRIES) SCHOOLS AT OR BY MEANS OF WHICH STUDENTS MAY OBTAIN EDUCATION AND INSTRUCTION IN ALL SUBJECTS WHATSOEVER THAT MAY BE INCLUDED IN A COMMERCIAL TECHNICAL SCIENTIFIC CLASSICAL OR ACADEMIC EDUCATION OR MAY BE CONDUCIVE TO KNOWLEDGE OF A SKILL IN ANY TRADE PURSUANT OR CALLING
Maes buddion
NOT DEFINED - IN PRACTICE AREA AROUND MANOR LODGE SCHOOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MANOR LODGE SCHOOL
RIDGE HILL
SHENLEY
RADLETT
WD7 9BG
- Ffôn:
- 01707642424
- E-bost:
- enquiries@manorlodgeschool.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window