Hanes ariannol UNIVERSITY HOSPITAL OF SOUTH MANCHESTER NHS FOUNDATION TRUST CHARITABLE FUND

Rhif yr elusen: 1048916
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016
Cyfanswm Incwm Gros £1.85m £1.35m £1.07m £1.38m £1.12m
Cyfanswm gwariant £2.03m £1.77m £1.97m £1.42m £1.65m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o roddion a chymynroddion £1.57m £996.00k £668.00k £883.00k £831.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £74.00k £141.00k £75.00k £80.00k £104.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £205.00k £209.00k £208.00k £188.00k £181.00k
Incwm - Arall £0 £0 £123.00k £225.00k £0
Incwm - Cymynroddion £513.00k £300.00k £69.00k £252.00k £98.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.89m £1.69m £1.88m £1.35m £1.60m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £46.00k
Gwariant - Llywodraethu £44.00k £42.00k £41.00k £42.00k £43.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £29.00k £28.00k £32.00k £35.00k £35.00k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0