Hanes ariannol CRAWLEY OPEN HOUSE
Rhif yr elusen: 1048919
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.31m | £1.36m | £1.59m | £2.13m | £1.61m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.05m | £1.11m | £1.09m | £1.17m | £1.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £458.72k | £390.10k | £723.38k | £650.46k | £479.88k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £572.86k | £594.22k | £310.61k | £1.23m | £689.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £17.63k | £21.23k | £17.38k | £27.36k | £20.41k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £713.19k | £736.87k | £1.25m | £866.97k | £887.69k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.21k | £5.32k | £2.36k | £447 | £5.20k | |
|
Incwm - Arall | £6.27k | £7.23k | £6.64k | £3.36k | £7.06k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.02m | £1.07m | £1.05m | £1.14m | £1.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £31.18k | £36.17k | £31.80k | £34.69k | £77.02k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.54k | £10.35k | £10.39k | £14.93k | £16.36k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.