ymddiriedolwyr CRAWLEY OPEN HOUSE
Rhif yr elusen: 1048919
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annemarie Roberts | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
Henrietta Bennett | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Sara Jane Heald | Ymddiriedolwr | 16 March 2021 |
|
|
||||
Balvinder Kaur Ahluwalia | Ymddiriedolwr | 16 March 2021 |
|
|
||||
Baback Jalaei | Ymddiriedolwr | 16 March 2021 |
|
|
||||
Clare Hiley | Ymddiriedolwr | 18 November 2014 |
|
|
||||
James Abdool | Ymddiriedolwr | 18 September 2013 |
|
|
||||
RICHARD DAVID BURRETT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MICHAEL BOLTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.