Hanes ariannol BARCA - LEEDS
Rhif yr elusen: 1048996
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.39m | £4.57m | £4.79m | £5.41m | £5.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.46m | £4.36m | £4.59m | £5.21m | £5.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.73m | £1.89m | £1.29m | £1.39m | £949.70k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £207.99k | £243.25k | £375.19k | £837.28k | £1.29m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £275.67k | £541.23k | £861.70k | £1.46m | £1.88m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.43k | £3.35k | £0 | £4.36k | £3.78k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.11m | £4.02m | £3.92m | £3.94m | £3.98m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.96k | £1.47k | £5.68k | £2.67k | £12.49k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £3.94k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £861.70k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.46m | £4.36m | £4.59m | £5.21m | £5.59m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £41.37k | £41.86k | £43.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.