Hanes ariannol THE BIRMINGHAM CHINESE SOCIETY

Rhif yr elusen: 1049035
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £38.64k £7.50k £5.75k £14.64k £11.47k
Cyfanswm gwariant £38.56k £11.07k £9.11k £14.05k £10.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A