FRIENDS OF GRAYSHOTT SURGERY (FROGS)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Undertake fund raising activities, receive donations and purchase equipment for the surgery of benefit to patients of the surgery.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 15 November 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hampshire
- Surrey
Llywodraethu
- 09 Medi 1995: Cofrestrwyd
- 27 Hydref 2016: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- F R O G S (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/11/2010 | 15/11/2011 | 15/11/2012 | 15/11/2013 | 15/11/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.72k | £4.01k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £199 | £129 | £1.75k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 15 Tachwedd 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 15 Tachwedd 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Tachwedd 2014 | 30 Mawrth 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Tachwedd 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Tachwedd 2013 | 27 Mai 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Tachwedd 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Tachwedd 2012 | 27 Mawrth 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Tachwedd 2012 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION DATED JANUARY 1995 AS AMENDED 27TH JUNE 1995
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNES AMONGST PEOPLE IN HINDHEAD AND SURROUNDING AREAS AND THE PRESERVATION AND PROTECTION OF THE HEALTH OF SUCH PERSONS BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES AND EQUIPMENT FOR SURGERY NOT NORMALLY PROVIDED BY THE STATUTORY AUTHORITIES.
Maes buddion
GRAYSHOTT, HINDHEAD AND SURROUNDING AREAS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window