Hanes ariannol FINE CELL WORK
Rhif yr elusen: 1049095
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.00m | £1.13m | £1.12m | £1.14m | £1.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.04m | £1.06m | £950.01k | £1.17m | £1.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £12.45k | £18.36k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £694.85k | £668.40k | £835.87k | £847.56k | £832.61k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £308.89k | £460.94k | £280.52k | £290.19k | £307.06k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.15k | £862 | £41 | £3.86k | £12.88k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £41.35k | £72.92k | £125.00k | £125.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £922.23k | £831.12k | £777.48k | £889.76k | £985.17k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £120.99k | £229.14k | £172.53k | £279.34k | £197.36k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £16.96k | £20.07k | £17.93k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.