ymddiriedolwyr FINE CELL WORK
Rhif yr elusen: 1049095
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
April Birtwistle | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
Jane Mulvagh | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
Nicholas Moore | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
Jennifer Rademaker | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
Julian Diment | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|
||||
Nicola WRIGHT | Ymddiriedolwr | 19 June 2018 |
|
|
||||
MIRANDA KENDALL | Ymddiriedolwr | 01 March 2016 |
|
|||||
TABITHA ELWES | Ymddiriedolwr | 23 June 2015 |
|
|
||||
KIT KEMP | Ymddiriedolwr | 26 September 2014 |
|
|
||||
Andrew Murray | Ymddiriedolwr | 20 February 2014 |
|
|
||||
Cathy Robinson | Ymddiriedolwr | 28 November 2013 |
|
|
||||
Emma Soames | Ymddiriedolwr | 28 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.