Hanes ariannol CHARLOTTE BEATY'S ALMSHOUSES

Rhif yr elusen: 1049099
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £24.38k £23.59k £23.67k £24.38k £30.96k
Cyfanswm gwariant £7.81k £2.08k £19.07k £13.85k £30.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A