Hanes ariannol THE NORTHUMBERLAND FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES

Rhif yr elusen: 1049106
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £92.21k £42.82k £66.42k £62.74k £69.86k
Cyfanswm gwariant £101.15k £63.78k £87.75k £76.12k £71.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A