Ymddiriedolwyr THE NORTHUMBERLAND FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES
Rhif yr elusen: 1049106

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARJORIE READ | Cadeirydd | 22 June 2012 |
|
|
||||
Shirley Jarvis | Ymddiriedolwr | 07 October 2023 |
|
|
||||
Dee Ward | Ymddiriedolwr | 07 October 2023 |
|
|||||
Kim Suleman | Ymddiriedolwr | 07 October 2023 |
|
|
||||
Susan Robinson | Ymddiriedolwr | 07 October 2023 |
|
|
||||
BARBARA KILKENNY | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|||||
Pamela Lamb | Ymddiriedolwr | 13 February 2018 |
|
|
||||
Patricia Douglas | Ymddiriedolwr | 13 February 2018 |
|
|
||||
Moira Bengston | Ymddiriedolwr | 13 February 2018 |
|
|
||||
Judy Woodsford | Ymddiriedolwr | 13 February 2018 |
|
|
||||
Karen Coleman | Ymddiriedolwr | 13 February 2018 |
|
|
||||
JENNY MCLEAN | Ymddiriedolwr | 07 June 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.