Hanes ariannol MARKET LAVINGTON COMMUNITY HALL MANAGEMENT TRUST

Rhif yr elusen: 1049118
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £28.62k £23.49k £22.67k £21.83k £24.98k
Cyfanswm gwariant £28.15k £14.63k £28.65k £18.00k £31.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £20.53k £8.00k N/A £2.32k