ymddiriedolwyr APPLIED VISION ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1049146
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Isabelle Mareschal | Cadeirydd | 08 April 2016 |
|
|
||||
Dr Thomas Wilcockson | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Dr Louise O'Hare | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Dr Gunnar Schmidtmann | Ymddiriedolwr | 17 March 2021 |
|
|
||||
Dr Szonya Durant | Ymddiriedolwr | 17 March 2021 |
|
|
||||
Dr Samantha Strong | Ymddiriedolwr | 25 March 2020 |
|
|
||||
Dr George Lovell | Ymddiriedolwr | 15 April 2019 |
|
|
||||
Dr Paul Warren | Ymddiriedolwr | 15 April 2019 |
|
|
||||
Dr Eric Liggins | Ymddiriedolwr | 03 April 2017 |
|
|
||||
Dr Harriet Allen | Ymddiriedolwr | 11 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.