Hanes ariannol WESTERN SUSSEX HOSPITALS CHARITY AND RELATED CHARITIES
Rhif yr elusen: 1049201
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £757.00k | £1.37m | £845.00k | £1.03m | £1.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £739.00k | £673.00k | £738.00k | £730.00k | £788.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £571.00k | £1.22m | £704.00k | £622.00k | £1.23m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £128.00k | £100.00k | £98.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £367.00k | £132.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £58.00k | £46.00k | £43.00k | £43.00k | £39.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £304.00k | £1.00m | £486.00k | £103.00k | £942.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £654.00k | £573.00k | £655.00k | £674.00k | £725.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £85.00k | £100.00k | £83.00k | £56.00k | £63.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.00k | £9.00k | £18.00k | £0 | £20.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £18.00k | £4.00k | £0 | £7.00k | £10.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.