Hanes ariannol HOME COUNTIES NORTH ADVANCED DRIVERS GROUP

Rhif yr elusen: 1049210
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.26k £5.99k £7.21k £7.69k £6.91k
Cyfanswm gwariant £10.24k £6.98k £7.62k £8.95k £7.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A