SOUTH WESTERN AMBULANCE SERVICE FOUNDATION TRUST FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE OVERALL OBJECTIVES AND ACTIVITIES OF THE CHARITY ARE TO FUND STAFF WELFARE, INCLUDING TRAINING, AND TO PROVIDE EQUIPMENT AND SUPPORT FOR FIRST RESPONDERS GROUPS WITHIN THE COUNTIES OF CORNWALL, DEVON, SOMERSET, DORSET, BRISTOL CITY,WILTSHIRE, GLOUCESTERSHIRE, NORTH SOMERSET.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
- Cernyw
- Dinas Bryste
- Dorset
- Dyfnaint
- Gwlad Yr Haf
- Swydd Gaerloyw
- Wiltshire
Llywodraethu
- 11 Ebrill 2013: Cofrestrwyd
- South Western Ambulance Charity (Enw gwaith)
- SOUTH WESTERN AMBULANCE SERVICE CHARITY (Enw gwaith)
- The Extra Mile (Enw gwaith)
- W A S T TRUST FUND (Enw gwaith)
- SOUTH WESTERN AMBULANCE SERVICE TRUST FUND (Enw blaenorol)
- WEST COUNTRY AMBULANCE SERVICES TRUST FUND (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOUTH WESTERN AMBULANCE SERVICE NHS FOUNDATION TRUST | Ymddiriedolwr | 06 September 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £335.39k | £376.81k | £763.42k | £309.66k | £285.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £414.83k | £233.62k | £490.05k | £295.96k | £330.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £758.42k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £4.45k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £546 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £2.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £490.05k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £35.48k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 22 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 15/08/1995 AS AMENDED ON 12/12/2006 AS AMENDED ON 24/03/2011
Gwrthrychau elusennol
FOR ANY CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES RELATING TO THE NATIONAL HEALTH SERVICE WHOLLY OR MAINLY FOR THE SERVICE PROVIDED BY THE SOUTH WESTERN AMBULANCE SERVICE NHS FOUNDATION TRUST
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- SOUTH WESTERN AMBULANCE SERVICE FOUNDATION TRUST FUND - NORTH DIVISION
- SOUTH WESTERN AMBULANCE SERVICE NHS FOUNDATION TRUST - EQUIPMENT
- SOUTH WESTERN AMBULANCE SERVICE NHS FOUNDATION TRUST - HQ
- SOUTH WESTERN AMBULANCE SERVICE NHS FOUNDATION TRUST - WEST REGION
- SOUTH WESTERN AMBULANCE SERVICE NHS FOUNDATION TRUST -EAST REGION
- 11 Ebrill 2013 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SWASFT
Unit 1 Abbey Court
Eagle Way
Sowton Industrial Estate
EXETER
Devon
- Ffôn:
- 01392261541
- E-bost:
- martin.ford@swast.nhs.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window