Hanes ariannol PARKLAND SCHOOL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1049233
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2008 30/09/2009 30/09/2010 30/09/2011 30/09/2012
Cyfanswm Incwm Gros £3.26k £3.00k £2.95k £2.77k £2.24k
Cyfanswm gwariant £2.25k £2.15k £1.74k £5.39k £1.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A