Dogfen lywodraethu FRIENDS OF PENSBY HIGH SCHOOL
Rhif yr elusen: 1049241

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 7 DECEMBER 1993 AS AMENDED 30 SEPTEMBER 1994 CONSTITUTION ADOPTED 07/12/1993 AS AMENDED ON 30/09/1994 AS AMENDED ON 08/09/2010 AS AMENDED ON 19/01/2016 as amended on 22 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS IN THE SCHOOL.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED.
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.