FRIENDS OF OAKRIDGE INFANT SCHOOL
Rhif yr elusen: 1049244
Elusen a dynnwyd
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To raise funds for our local infant school.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2013
Cyfanswm incwm: £8,065
Cyfanswm gwariant: £16,305
Codi arian
Dim gwybodaeth ar gael
Masnachu
Dim gwybodaeth ar gael
Taliadau i ymddiriedolwyr
Dim gwybodaeth ar gael
Beth, pwy, sut, ble
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
- Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
- Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
- Hampshire
Llywodraethu
Hanes cofrestru:
- 18 Medi 1995: Cofrestrwyd
- 13 Tachwedd 2014: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
Dim enwau eraill
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2009 | 31/08/2010 | 31/08/2011 | 31/08/2012 | 31/08/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.42k | £6.86k | £9.03k | £13.76k | £8.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.04k | £5.59k | £10.32k | £9.92k | £16.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2013 | 29 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2012 | 18 Rhagfyr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2011 | 30 Mai 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2011 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29 MARCH 1993
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS OF OAKRIDGE INFANT SCHOOL
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
IN PRACTICE CATCHMENT AREA OF OAKRIDGE INFANT SCHOOL
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window